Estás en recursos-matematicas tabla-multiplicar-12 Tabla del 12

La tabla de multiplicar del 12

imagen de La tabla del 12

Aprender las tablas de multiplicar es una de las tareas más importantes cuando nos adentramos al mundo de las matemáticas. La razón es muy simple, la multiplicación es la base de muchos cálculos que hacemos en nuestra vida diaria y que estarán presentes conforme avancemos en el estudio de los ejercicios matemáticos. En un principio, puede que muchas de las tablas de multiplicar te parezcan muy sencillas, pero ¿qué pasa cuando llegas a la tabla de multiplicar del 12? ¡Pues no pasa nada, porque es muy fácil también! Y para demostrártelo, te enseñaremos a resolverla con algunos trucos y juegos ¿Estás listo? ¡Vamos a ello!

Aprendiendo la tabla de multiplicar del 12

Antes de ir a la práctica, dale un vistazo a la tabla de multiplicar del 12:

Fórmula
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144

Se ve bastante fácil ¿no lo crees? Es probable que hayas observado un patrón, pero sino, más adelante te contaremos de qué se trata. Vamos a explorar algunos de los mejores trucos para resolver la tabla del 12.

Truco para resolver la tabla del 12

Este, es el truco más fácil con el que te vas a encontrar para resolver la tabla del 12. Consiste básicamente en dividir el resultado en dos segmentos, uno para las unidades las cuales se contabilizan de dos en dos, y el otro para las decenas, que van de uno en uno, salvo en el caso del número cuatro y el número 9 al cual deben añadírseles no uno si no dos números. Vamos a verlo a continuación, comenzaremos con las unidades, y las identificaremos con el color rojo.

Fórmula
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144

¿Lo viste? Todas las unidades van de 2 en 2, ahora, solo tenemos que añadir las decenas, que van de 1 en 1 salvo las excepciones que te hemos mencionado, estas, las colocaremos en color azul.

Fórmula
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144

¿Notaste como al saltar del 4 la decena no es 5 si no 6? ¿Y notaste como sucede lo mismo al saltar del 9 al 10? Así de fácil es resolver la tabla del 12 a través de unidades y decenas.

Resolviendo la tabla del 12 con sumas

¡Sí! Esta es otra de las maneras de resolver la tabla del 12, por si no lo sabías, cada resultado es la sumatoria del resultado anterior más 12. ¿No nos crees? Bueno, te lo demostraremos a continuación ¡Presta mucha atención!



Fórmula ACLARACIÓN
12 x 0 = 0 Ya sabemos que todo número multiplicado por 0, será siempre 0.
12 x 1 = 12 Ya sabemos que todo número multiplicado por 1 será el mismo número.
12 x 2 = 24 ¿Recuerdas que en el caso anterior el resultado fue 12? ¿Qué pasa si sumamos 12 + 12? ¡Correcto!
12 x 3 = 12 + 24 = 36 entonces, 12 x 3 = 36
12 x 4 = 12 + 36 = 48 entonces, 12 x 4 = 48
12 x 5 = 12 + 48 = 60 entonces, 12 x 5 = 60
12 x 6 = 12 + 60 = 72 entonces, 12 x 6 = 72
12 x 7 = 12 + 72 = 84 entonces, 12 x 7 = 84
12 x 8 = 12 + 84 = 96 entonces, 12 x 8 = 96
12 x 9 = 12 + 96 = 108 entonces, 12 x 9 = 108
12 x 10 = 12 + 108 = 120 entonces, 12 x 10 = 120
Fórmula ACLARACIÓN
12 x 11 = 12 + 120 = 132 entonces, 12 x 11 = 132
12 x 12 = 12 + 132 = 144 entonces, 12 x 12 = 144

¡Qué fácil ha sido! ¿No te parece? Es momento de subir de nivel.

Multiplicar 12 por números más grandes

No siempre podrás responder a los mismos cálculos que salen en esta pequeña tabla que llega precisamente hasta el 12. En ocasiones puedes encontrarte con que te han pedido multiplicar 12 por un número muy grande ¿Qué puedes hacer para resolverlo? Veámoslo con un ejemplo.

12 x 485

¡Madre mía! Nada más de verlo probablemente te hayas asustado, pero no te preocupes, te contaremos un secreto para que lo resuelvas, fácil y muy rápido, mira cómo se hace.

Lo primero que debes hacer, es multiplicar el valor grande, en este caso 485, no por 12 sino por 10. Verás que lo único que tienes que hacer, es añadir un 0 al final:

10 x 485 = 4850

Ahora que lo tienes, debes multiplicar el valor grande original, por 2, así como te mostramos:

485 x 2 = 970

¿Y ahora que debes hacer? ¡Muy simple! Solo debes sumar ambos resultados, así:

4850 + 970 = 5820

¡Y ese resultado que has obtenido es el resultado de la multiplicación original! Es decir,

485 x 12 = 5820

¡Qué fácil!

Si te ha gustado, quizás te interese: Recursos Matemáticas

Tumblr
Pinterest

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. OK | Más información